Morten Kaufmann
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1983 (40 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MORTEN KAUFMANN (Ejer) |
Største overskud: | 486' DKK MORTEN KAUFMANN HOLDING ApS (2015) |
Største underskud: | -1.039' DKK MORTEN KAUFMANN HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 12.496' DKK MORTEN KAUFMANN HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 14.434' DKK MORTEN KAUFMANN EJENDOMME ApS (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MORTEN KAUFMANN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MORTEN KAUFMANN ApS (24 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1983 ved MORTEN KAUFMANN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Morten Kaufmann der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Morten i 16 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. juli 2000.
Virksomheden opererede indenfor branchen andet sundhedsvæsen. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. juli 2000.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
MORTEN KAUFMANN ApS
Ejerandel: 100% -
MORTEN KAUFMANN EJENDOMME ApS
Ejerandel: 100% -
MORTEN KAUFMANN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
MORTEN KAUFMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2001 -
MORTEN KAUFMANN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
MORTEN KAUFMANN EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.11.2021
Registreringsdato: 25.11.2021 -
MORTEN KAUFMANN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.05.2013
Registreringsdato: 15.05.2013 -
INTERESSENTSKABET AF NOVEMBER 1992 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2010
Registreringsdato: 30.06.2010
Blå bog (fortsat)
Morten har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
19.12.2001 - Stadig aktiv
Ejer
15.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
15.06.2000 - Stadig aktiv
Ejer
19.12.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.06.2001 - 25.11.2021
Ejer
01.06.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.12.1992 - 30.06.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.1983 - 31.07.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Morten Kaufmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MORTEN KAUFMANN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.186' DKK. Igennem sit holdingselskab MORTEN KAUFMANN HOLDING ApS har Morten dermed også ejerandele i MORTEN KAUFMANN ApS (100%) og MORTEN KAUFMANN EJENDOMME ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Morten Kaufmann, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor MORTEN KAUFMANN HOLDING ApS fremviste et overskud på 486' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor MORTEN KAUFMANN HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.039' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 360' DKK (MORTEN KAUFMANN EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.186' DKK (MORTEN KAUFMANN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.238' DKK (MORTEN KAUFMANN EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Anette Lee Kaufmann.