Brian Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 5. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKOVENTREPRENØR BRIAN JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 363' DKK BJ HOLDING KOLIND ApS (2019) |
Største underskud: | -218' DKK BJ HOLDING KOLIND ApS (2015) |
Største egenkapital: | 551' DKK BJ HOLDING KOLIND ApS (2021) |
Største gæld: | 1.548' DKK DJURS GOLF ApS (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BJ HOLDING KOLIND ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BJ HOLDING KOLIND ApS (20 år 7 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1999 hos SKOVENTREPRENØR BRIAN JENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Brian Jensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Brian i 16 år 2 måneder, før stoppet d. 31. december 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen serviceydelser til skovbrug. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BJ HOLDING KOLIND ApS
Ejerandel: 100% -
Jensens Montage og Flytteservice I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
BJ HOLDING KOLIND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2004
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
DJURS GOLF ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.12.2019
Registreringsdato: 19.12.2019 -
SKOVENTREPRENØR BRIAN JENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015 -
Jensens Montage og Flytteservice I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2013
Registreringsdato: 01.02.2013
Blå bog (fortsat)
Brian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.02.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.02.2004 - 19.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
05.10.1999 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor BJ HOLDING KOLIND ApS kunne offentliggøre et overskud på 363' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor BJ HOLDING KOLIND ApS kunne offentliggøre et underskud på 218' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Gert Kuno Jensen.