Jørn Korsgaard Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 2020 (4 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Thomsens Antik (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af HAVDRUP MENIGHEDSRÅD (3 år 9 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2020 i Thomsens Antik med titlen som Ejer. Jørn Korsgaard Thomsen erhvervede virksomheden Thomsens Antik d. 20. august 2020. Jørn der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer bestred Jørn i 3 år, før fratrædelsen d. 22. august 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med brugte varer i forretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. august 2023.
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Ordrup Mølle
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.07.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Thomsens Antik (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023 -
Grundejerforeningen Ordrup Mølle
Tilknyttet som repræsentantDato: 20.07.2023
Registreringsdato: 20.07.2023 -
Thomsens Antik (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.08.2020
Registreringsdato: 20.08.2020
Blå bog (fortsat)
Jørn har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
20.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Ejer
20.08.2020 - 22.08.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Marianne Hauge.