Torben Skovgård Grønkjær
Erhvervsaktiv siden: | 28. dec. 1978 (45 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HAN NR. 3 ApS. KØBENHAVN (Direktør) |
Største overskud: | 4.226' DKK ERLING GRØNKJÆR FISKEEKSPORT A/S (2023) |
Største underskud: | -1.774' DKK TORBEN GRØNKJÆR HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 18.913' DKK TORBEN GRØNKJÆR HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 12.965' DKK HANSTHOLM INDFRYSNING P/S (Nu: HANSTHOLM INDFRYSNING A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos ERLING GRØNKJÆR FISKEEKSPORT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ERLING GRØNKJÆR FISKEEKSPORT A/S (32 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu mange år siden hos HAN NR. 3 ApS. KØBENHAVN (tidligere ERLING GRØNKJÆR FISKEEKSPORT ApS) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Torben Skovgård Grønkjær i 13 år 3 måneder, før stoppet d. 1. april 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 18. juli 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TORBEN GRØNKJÆR HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ERLING GRØNKJÆR FISKEEKSPORT A/S
Via TORBEN GRØNKJÆR HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
ERLING GRØNKJÆR FISKEEKSPORT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1991 -
TORBEN GRØNKJÆR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
HANSTHOLM FODER & INDUSTRIFISK I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2010
Registreringsdato: 31.07.2010 -
HOLDING ApS AF 7. APRIL 1999
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.12.2003
Registreringsdato: 02.12.2003 -
A/S DAFEX. HANSTHOLM
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.02.2003
Registreringsdato: 18.02.2003
Blå bog (fortsat)
Torben har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
25.02.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1991 - Stadig aktiv
Direktør
01.11.1991 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.02.2016 - 21.05.2019
Reel ejer
22.05.2019 - 28.04.2021
Reel ejer
29.04.2021 - 29.04.2021
Ejerandel: 40% -
Ejer
01.03.1980 - 31.07.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
07.04.1999 - 02.12.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.05.1998 - 18.02.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Skovgård Grønkjær har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos ERLING GRØNKJÆR FISKEEKSPORT A/S der præsenterede et overskud på 4.226' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år 10 måneder fra 1991 til i dag hos ERLING GRØNKJÆR FISKEEKSPORT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.226' DKK (ERLING GRØNKJÆR FISKEEKSPORT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.913' DKK (TORBEN GRØNKJÆR HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.789' DKK (ERLING GRØNKJÆR FISKEEKSPORT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Christian Fønss Grønkjær.