Susanne Søgaard Kaltoft
Erhvervsaktiv siden: | 27. nov. 1989 (34 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | RAVSMEDEN I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Reinkarneret I/S (11 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1989 i RAVSMEDEN I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Karen Norup at Susanne Søgaard Kaltoft stiftede RAVSMEDEN I/S den dag i november 1989. Hvervet som Ejer og Stifter havde Susanne i 10 år 3 måneder, inden stoppet d. 29. februar 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor guldsmede- og juvelerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. februar 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
REINKARNERET
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
REINKARNERET (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Reinkarneret I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Reinkarneret I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2012
Registreringsdato: 01.11.2012
Blå bog (fortsat)
Susanne har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2012 - 31.12.2023
Reel ejer
04.03.2021 - 31.12.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
27.11.1989 - 29.02.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Anna Margrethe Andersen.