Erling Groth Zeerow
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1992 (32 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LYKKE BO FØDEVAREPRODUKTION V/Erling Groth Zeerow (Ejer) |
Største overskud: | 40.134' DKK RUSSIAN PIG MEAT A/S (Nu: AgroEast A/S) (2014) |
Største underskud: | -37.540' DKK RUSSIAN PIG MEAT A/S (Nu: AgroEast A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 163.631' DKK RUSSIAN PIG MEAT A/S (Nu: AgroEast A/S) (2018) |
Største gæld: | 140.107' DKK 3-S Danske Svineproducenters Serviceselskab A/S (Nu: 3S A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos 3-S Danske Svineproducenters Serviceselskab A/S (Nu: 3S A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af LYKKE BO FØDEVAREPRODUKTION V/Erling Groth Zeerow (32 år 6 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1992 ved LYKKE BO FØDEVAREPRODUKTION V/Erling Groth Zeerow (tidligere KAREN IVERSEN OG ERLING G ZEEROW) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Erling Groth Zeerow og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Erling nu besiddet i 32 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor produktion af slagtesvin.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SØNDERJYSK AGRO INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
LYKKE BO FØDEVAREPRODUKTION V/Erling Groth Zeerow
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
SØNDERJYSK AGRO INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2004
Tidslinje (11)
-
RUSSIAN PIG MEAT A/S (Nu: AgroEast A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2019
Registreringsdato: 30.04.2019 -
RUSSIAN PIG MEAT A/S (Nu: AgroEast A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.07.2015
Registreringsdato: 07.07.2015 -
RUSSIAN PIG MEAT A/S (Nu: AgroEast A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2015
Registreringsdato: 07.05.2015
Blå bog (fortsat)
Erling har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.04.2005 - 07.05.2015
Bestyrelsesmedlem
07.07.2015 - 30.04.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.08.2004 - 25.03.2015
Ejer og Direktør
01.08.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
10.12.2009 - 17.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Erling Groth Zeerow har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved RUSSIAN PIG MEAT A/S (Nu: AgroEast A/S) der præsenterede et overskud på 40.134' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved RUSSIAN PIG MEAT A/S (Nu: AgroEast A/S) der præsenterede et underskud på 6.870' DKK.
Erling har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 7 måneder fra 2004 til 2015 hos SØNDERJYSK AGRO INVEST ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 29.119' DKK (RUSSIAN PIG MEAT A/S (Nu: AgroEast A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 144.494' DKK (RUSSIAN PIG MEAT A/S (Nu: AgroEast A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.960' DKK (SØNDERJYSK AGRO INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erling' netværk er Karin Iversen.