Grete Ciliane Hulegaard
Erhvervsaktiv: | 1. mar. 1991 - 31. dec. 2002 |
Karrieren startede hos: | G design (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af G design (33 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1991 ved G design (tidligere Deko/Grethe v/Grethe Hulegård) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Grete Ciliane Hulegaard og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Grete nu bestreddet i 33 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen reklameplads i medier.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
G design
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
G.B. Merchandising v/Bo Jacobsen og Grethe H Jensen (Nu: B.G. Merchandising v/Bo Jacobsen og Grethe H Jensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2002
Registreringsdato: 31.12.2002 -
G.B. Merchandising v/Bo Jacobsen og Grethe H Jensen (Nu: B.G. Merchandising v/Bo Jacobsen og Grethe H Jensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2000
Registreringsdato: 01.11.2000 -
Deko/Grethe v/Grethe Hulegård (Nu: G design) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.1991
Registreringsdato: 01.03.1991
Blå bog (fortsat)
Grete har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2000 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager