Ib Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1978 (46 år) |
Karrieren startede hos: | DALI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 63.302' DKK AUDIO NORD DANMARK ApS (Nu: AKTIESELSKABET AF 15.06.1979) (2020-21) |
Største underskud: | -13.131' DKK AUDIO NORD DANMARK ApS (Nu: AKTIESELSKABET AF 15.06.1979) (2019-20) |
Største egenkapital: | 248.725' DKK AUDIO NORD DANMARK ApS (Nu: AKTIESELSKABET AF 15.06.1979) (2022-23) |
Største gæld: | 1.041.133' DKK AUDIO NORD DANMARK ApS (Nu: AKTIESELSKABET AF 15.06.1979) (2021-22) |
Flest årsværk: | 103 årsværk hos BLONT INVEST ApS (Nu: HiFi Klubben Danmark A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af North Risk Realkreditrådgivning ApS (16 år 9 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor for nu flere år siden ved DALI A/S (tidligere PETER LYNGDORF ApS) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ib Jakobsen i 11 år 1 måned, før fratrædelsen den 31. oktober 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ib Jakobsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Ib Jakobsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
TRIPPLEX A/S (Nu: Selskabet af 28.01.2021 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2021
Registreringsdato: 15.01.2021 -
STATUS ApS (Nu: North Risk Realkreditrådgivning ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.01.2020
Registreringsdato: 02.01.2020 -
STATUS ApS (Nu: North Risk Realkreditrådgivning ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2016
Registreringsdato: 23.06.2016
Blå bog (fortsat)
Ib har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2010 - 15.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
24.03.2003 - 02.01.2020
Reel ejer
24.03.2003 - 01.01.2020
Ejer
04.08.2015 - 18.11.2015
Ejer
01.01.2016 - 01.01.2016
Bestyrelsesmedlem
02.02.2016 - 23.06.2016
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
31.03.2003 - 15.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.1993 - 30.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Ib Jakobsen Holding ApS fremviste et overskud på 14.285' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Ib Jakobsen Holding ApS fremviste et underskud på 1.170' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 6.826' DKK (BLONT INVEST ApS (Nu: HiFi Klubben Danmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.819' DKK (STATUS ApS (Nu: North Risk Realkreditrådgivning ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50.804' DKK (STATUS ApS (Nu: North Risk Realkreditrådgivning ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.056' DKK (SCANDI INVEST DANMARK ApS).