Per Illum Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 22. nov. 2009 (14 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORENINGEN DYRUP FARVEFORUM (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -127' DKK FORENINGEN DYRUP FARVEFORUM (2014) |
Største egenkapital: | -123' DKK FORENINGEN DYRUP FARVEFORUM (2014) |
Største gæld: | 324' DKK FORENINGEN DYRUP FARVEFORUM (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FORENINGEN DYRUP FARVEFORUM (5 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2009 ved FORENINGEN DYRUP FARVEFORUM med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Per Illum Hansen i 5 år 6 måneder, før stoppet den 29. maj 2015.
Virksomhedens branche var dengang indenfor faglige sammenslutninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et underskud på 127' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. oktober 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ILLUMS
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
ILLUMS (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.04.2019
Registreringsdato: 15.04.2019 -
FORENINGEN DYRUP FARVEFORUM
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2015
Registreringsdato: 29.05.2015 -
FBI GARDINER BY ILLUM ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.06.2013
Registreringsdato: 10.06.2013
Blå bog (fortsat)
Per har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.11.2009 - 29.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.12.2010 - 10.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab