Carina Elisabet Hohle
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1991 (33 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPROGDATA I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.946' DKK SPROGDATA A/S (Nu: GLOBALSCANDINAVIA A/S) (2014-15) |
Største underskud: | -1.570' DKK SPROGDATA A/S (Nu: GLOBALSCANDINAVIA A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 4.722' DKK SPROGDATA A/S (Nu: GLOBALSCANDINAVIA A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 3.003' DKK SPROGDATA A/S (Nu: GLOBALSCANDINAVIA A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos SPROGDATA A/S (Nu: GLOBALSCANDINAVIA A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af SPROGDATA I/S (22 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1991 i SPROGDATA I/S i hvervet som Ejer. Carina Elisabet Hohle købte sig ind i virksomheden den 1. april 1991 og fik en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Carina af: Ralf Olav Hohle Hansen. Hvervet som Ejer havde Carina i 22 år 8 måneder, inden stoppet d. 31. december 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor oversættelse og tolkning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2013.
Bestyrelsesposter (1)
-
GLOBALSCANDINAVIA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.11.2012
Tidslinje (7)
-
SPROGDATA I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013 -
GLOBALSCANDINAVIA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.11.2012
Registreringsdato: 19.11.2012 -
GLOBALSCANDINAVIA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2012
Registreringsdato: 24.01.2012
Blå bog (fortsat)
Carina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.04.1991 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1992 - 27.03.2008
Bestyrelsesmedlem
05.12.2011 - 24.01.2012
Bestyrelsesmedlem
19.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Carina Elisabet Hohle har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i SPROGDATA A/S (Nu: GLOBALSCANDINAVIA A/S) der præsenterede et overskud på 2.946' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i SPROGDATA A/S (Nu: GLOBALSCANDINAVIA A/S) der præsenterede et underskud på 1.570' DKK.
Carina har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 2 måneder fra 1992 til 2008 hos GLOBALSCANDINAVIA A/S.
En af de forbindelser som går igen i Carina' netværk er Ralf Olav Hohle Hansen.