Søren Kieffer-Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. sep. 1981 (43 år) |
Karrieren startede hos: | CCC-PRINT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.609' DKK Vinrosen ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 10.305' DKK Vinrosen ApS (Nu: Vinrosen Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 8.334' DKK Vinrosen ApS (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Vinrosen ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af VINROSEN V/SØREN KIEFFER-OLSEN (21 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1981 hos CCC-PRINT A/S (tidligere ACCIDENSTRYKKERIET, KAI CHRISTRUP ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Kieffer-Olsen i 11 år 5 måneder, før stoppet d. 4. marts 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. februar 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vinrosen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Vinrosen ApS
Via Vinrosen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Vinrosen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2015 -
Vinrosen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2021
Tidslinje (11)
-
Vinrosen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
VINROSEN V/SØREN KIEFFER-OLSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
Vinrosen ApS (Nu: Vinrosen Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2015
Registreringsdato: 01.07.2015
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
12.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Direktør
30.06.2015 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.1996 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.04.2008 - 30.09.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Vinrosen ApS kunne fremvise et overskud på 1.609' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.609' DKK (Vinrosen ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.305' DKK (Vinrosen ApS (Nu: Vinrosen Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.460' DKK (Vinrosen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Mads Harrel Thyregod.