Svend Mølgaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1976 (48 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MØLGAARD ELEKTRONIK V/S M NIELSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af MØLGAARD ELEKTRONIK V/S M NIELSEN (48 år 7 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor for nu mange år siden hos MØLGAARD ELEKTRONIK V/S M NIELSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Svend Mølgaard Nielsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Svend nu bestreddet i 48 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor fremstilling af elektriske belysningsartikler.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MØLGAARD ELEKTRONIK V/S M NIELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
HANDELSSELSKABET AF 2.1.1989 ÅBYHØJ ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.03.2004
Registreringsdato: 19.03.2004 -
HANDELSSELSKABET AF 2.1.1989 ÅBYHØJ ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.01.1989
Registreringsdato: 02.01.1989 -
MØLGAARD ELEKTRONIK V/S M NIELSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.1976
Registreringsdato: 01.03.1976
Blå bog (fortsat)
Svend har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.1976 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
02.01.1989 - 19.03.2004
Ejerandel: Intet ejerskab