Johnny Fevre
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1994 - 30. jun. 2004 |
Karrieren startede hos: | COLUMBUSEIS INTERNATIONAL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 11' DKK FairDrive ApS (2015-16) |
Største underskud: | -67' DKK FairDrive ApS (2021) |
Største egenkapital: | 59' DKK FairDrive ApS (2015-16) |
Største gæld: | 281' DKK FairDrive ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FairDrive ApS (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af D-Sign v/Johnny Fevre (28 år 7 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1994 hos COLUMBUSEIS INTERNATIONAL ApS (tidligere SCSK 1788 ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Johnny Fevre i 5 år 3 måneder, inden stoppet den 27. april 1999.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. april 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
D-Sign v/Johnny Fevre
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (11)
-
FairDrive ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
FairDrive ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
FairDrive ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.11.2016
Registreringsdato: 25.11.2016
Blå bog (fortsat)
Johnny har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
25.11.2016 - 19.08.2024
Ejerandel: 30% -
Stifter og Ejer
20.08.2001 - 30.06.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.1997 - 01.03.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.01.1994 - 27.04.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor FairDrive ApS landede et underskud på 67' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Johnny' netværk er Henrik Vilhelm Jensen.