Jan Lillebæk Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 1977 (46 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | JAN LILLEBÆK NIELSEN (Stifter) |
Største overskud: | 13.449' DKK PROTEIN- OG OLIEFABRIKKEN SCANOLA A/S (Nu: SCANOLA A/S) (2014) |
Største underskud: | -100' DKK LIV I LUNDE ApS (2014) |
Største egenkapital: | 156.401' DKK PROTEIN- OG OLIEFABRIKKEN SCANOLA A/S (Nu: SCANOLA A/S) (2018) |
Største gæld: | 201.311' DKK PROTEIN- OG OLIEFABRIKKEN SCANOLA A/S (Nu: SCANOLA A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LIV I LUNDE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JAN LILLEBÆK NIELSEN (46 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for flere år siden ved JAN LILLEBÆK NIELSEN med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Jan Lillebæk Nielsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Jan nu bestreddet i 46 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAN LILLEBÆK NIELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (37)
-
LIV I LUNDE ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2018
Registreringsdato: 20.06.2018 -
JALI ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.03.2016
Registreringsdato: 08.03.2016 -
JALI ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.03.2016
Registreringsdato: 08.03.2016
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
31.12.1977 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.04.2014 - 20.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
21.11.2008 - 08.03.2016
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.10.2002 - 27.05.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Lillebæk Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved LIV I LUNDE ApS der præsenterede et overskud på 26' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved LIV I LUNDE ApS der præsenterede et underskud på 100' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 7 måneder fra 1985 til 2002 hos VESTJYSK ANDEL A.M.B.A..
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.546' DKK (PROTEIN- OG OLIEFABRIKKEN SCANOLA A/S (Nu: SCANOLA A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 68' DKK (LIV I LUNDE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 113.961' DKK (PROTEIN- OG OLIEFABRIKKEN SCANOLA A/S (Nu: SCANOLA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 640' DKK (LIV I LUNDE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Connie Høj.