Muhittin Kayhan
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | IMA-CLOTHING I/S V/AYDIN KAYHAN & MUHITTIN KAYHAN (Ejer) |
Største overskud: | 8.247' DKK IMA INVEST ApS (2023) |
Største underskud: | -8.737' DKK IMA INVEST ApS (2016) |
Største egenkapital: | 154' DKK KAYHAN BYG ApS (2014) |
Største gæld: | 78.419' DKK IMA INVEST ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KAYHAN BYG ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KAYHAN BYG ApS (19 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1999 i IMA-CLOTHING I/S V/AYDIN KAYHAN & MUHITTIN KAYHAN i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Aydin Kayhan at Muhittin Kayhan stiftede IMA-CLOTHING I/S V/AYDIN KAYHAN & MUHITTIN KAYHAN den dag i januar 1999. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Muhittin i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 31. maj 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen herretøjsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. maj 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KAYHAN BYG ApS
Ejerandel: 100% -
IMA INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
IMA INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2005 -
KAYHAN BYG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2005
Tidslinje (8)
-
KAYHAN BYG ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015 -
HOLDINGSELSKABET IMA ApS (Nu: IMA INVEST ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.08.2005
Registreringsdato: 18.08.2005 -
HOLDINGSELSKABET IMA ApS (Nu: IMA INVEST ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 18.08.2005
Registreringsdato: 18.08.2005
Blå bog (fortsat)
Muhittin har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.08.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
28.01.2005 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2001 - 30.09.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1999 - 31.05.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor IMA INVEST ApS kunne fremvise et overskud på 8.247' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor IMA INVEST ApS kunne fremvise et underskud på 8.737' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.247' DKK (IMA INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 352' DKK (KAYHAN BYG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -597' DKK (IMA INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.401' DKK (KAYHAN BYG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Muhittin' netværk er Aydin Kayhan.