Martin Harrild
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Trekantens Telt-& Serviceudlejning v/Martin Harrild (Ejer) |
Største overskud: | 1.572' DKK TREKANTENS TELTUDLEJNING HOLDING ApS (Nu: Harrild Holding ApS) (2021) |
Største underskud: | -97' DKK TREKANTENS TELTUDLEJNING HOLDING ApS (Nu: Harrild Holding ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 7.178' DKK TREKANTENS TELTUDLEJNING HOLDING ApS (Nu: Harrild Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 2.996' DKK TREKANTENS TELTUDLEJNING HOLDING ApS (Nu: Harrild Holding ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos TREKANTENS TELTUDLEJNING ApS (Nu: TREKANTENS TELT- & SERVICEUDLEJNING ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af TREKANTENS TELT- & SERVICEUDLEJNING ApS (17 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1998 i Trekantens Telt-& Serviceudlejning v/Martin Harrild (tidligere TREKANTENS TELTUDLEJNING V/MARTIN HARRILD) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Martin Harrild der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Martin i 9 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Harrild Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TREKANTENS TELT- & SERVICEUDLEJNING ApS
Via Harrild Holding ApS -
Udlejningsejendommen Mølleby 20, Viuf ApS
Via Harrild Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Udlejningsejendommen Mølleby 20, Viuf ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2022 -
Harrild Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2007 -
TREKANTENS TELT- & SERVICEUDLEJNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2007
Repræsentant (1)
-
Andelsboligforeningen Vejle Fjord
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 03.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Andelsboligforeningen Vejle Fjord
Tilknyttet som repræsentantDato: 03.11.2023
Registreringsdato: 03.11.2023 -
Udlejningsejendommen Mølleby 20, Viuf ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022 -
Udlejningsejendommen Mølleby 20, Viuf ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
03.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
19.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
12.06.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
19.05.2022 - 24.05.2022
Direktør og Reel ejer
19.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
02.12.2013 - 02.05.2022
Ejerandel: 100%
Martin Harrild er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Harrild Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.178' DKK. Gennem holdingselskabet Harrild Holding ApS har Martin derfor også andele i TREKANTENS TELT- & SERVICEUDLEJNING ApS (100%) & Udlejningsejendommen Mølleby 20, Viuf ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Martin Harrild, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor TREKANTENS TELTUDLEJNING HOLDING ApS (Nu: Harrild Holding ApS) kunne fremvise et overskud på 1.572' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor TREKANTENS TELTUDLEJNING HOLDING ApS (Nu: Harrild Holding ApS) kunne fremvise et underskud på 97' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 635' DKK (TREKANTENS TELTUDLEJNING ApS (Nu: TREKANTENS TELT- & SERVICEUDLEJNING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.178' DKK (TREKANTENS TELTUDLEJNING HOLDING ApS (Nu: Harrild Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 123' DKK (Udlejningsejendommen Mølleby 20, Viuf ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Jovita Kiuber.