Saeid Ghasemily
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1994 (29 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | EPIDEMI V/SAEID GHASEMILY (Ejer) |
Største overskud: | 144' DKK Kiln Service Europe ApS (2022-23) |
Største underskud: | -4' DKK Celi holding ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 152' DKK Kiln Service Europe ApS (2022-23) |
Største gæld: | 82' DKK Kiln Service Europe ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af EPIDEMI V/SAEID GHASEMILY (9 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1994 hos EPIDEMI V/SAEID GHASEMILY med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Saeid Ghasemily der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Saeid i 9 år 11 måneder, før stoppet d. 15. oktober 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen herre- og dametøjsforretninger (blandet). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 15. oktober 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Celi holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Danish Exhibition Design ApS
Via Celi holding ApS -
Kiln Service Europe ApS
Via Celi holding ApS
Direktørposter (3)
-
Danish Exhibition Design ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2022 -
Kiln Service Europe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2022 -
Celi holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2022
Tidslinje (12)
-
General Trading Europe ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
Celi holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.08.2022
Registreringsdato: 19.08.2022 -
General Trading Europe ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.08.2022
Registreringsdato: 19.08.2022
Blå bog (fortsat)
Saeid har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.08.2022 - 05.02.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.03.2005 - 14.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Saeid Ghasemily er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Celi holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 36' DKK. Igennem holdingselskabet Celi holding ApS har Saeid derfor også ejerandele i Danish Exhibition Design ApS (100%) samt Kiln Service Europe ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Saeid Ghasemily, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Kiln Service Europe ApS kunne offentliggøre et overskud på 144' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Celi holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 144' DKK (Kiln Service Europe ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 4' DKK (Danish Exhibition Design ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 152' DKK (Kiln Service Europe ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 36' DKK (Danish Exhibition Design ApS).