Sebastian Dragelykke
Erhvervsaktiv siden: | 5. feb. 1999 (25 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Onesto Mong I/S (Ejer) |
Største overskud: | 605' DKK Nabo Farm Nordvest ApS (2022) |
Største underskud: | -2.018' DKK Nabo Farm ApS (2021) |
Største egenkapital: | 537' DKK Nabo Farm Nordvest ApS (2022) |
Største gæld: | 2.738' DKK Nabo Farm ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Nabo Farm ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Onesto Mong I/S (9 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1999 hos Onesto Mong I/S (tidligere Vincent Black Shadow I/S) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Jens Kristian Skovgård Schrøder at Sebastian Dragelykke stiftede Onesto Mong I/S den dag i februar 1999. Titlen som Ejer og Stifter bestred Sebastian i 9 år 3 måneder, før stoppet d. 29. maj 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. maj 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
For Enden Af Regnbuen ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Nabo Farm ApS
Via For Enden Af Regnbuen ApS -
Nabo Farm Nordvest ApS
Via Nabo Farm ApS
Direktørposter (3)
-
For Enden Af Regnbuen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2021 -
Nabo Farm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.2018 -
Nabo Farm Nordvest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Nabo Farm ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.10.2018
Tidslinje (17)
-
Hell Yeah I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
For Enden Af Regnbuen IVS (Nu: For Enden Af Regnbuen ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 09.11.2021
Registreringsdato: 09.11.2021 -
For Enden Af Regnbuen IVS (Nu: For Enden Af Regnbuen ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.08.2021
Registreringsdato: 27.08.2021
Blå bog (fortsat)
Sebastian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
10.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 36,5% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
04.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,19% -
Stifter og Ejer
01.05.2015 - 21.02.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
19.09.2018 - 27.08.2021
Ejer
19.09.2018 - Stadig aktiv
Direktør
09.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2014 - 19.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Sebastian Dragelykke er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn For Enden Af Regnbuen ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem holdingselskabet For Enden Af Regnbuen ApS har Sebastian derfor også ejerandele i Nabo Farm ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Sebastian Dragelykke, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Nabo Farm Nordvest ApS kunne offentliggøre et overskud på 605' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Nabo Farm ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.018' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 581' DKK (Nabo Farm Nordvest ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 817' DKK (Nabo Farm ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 513' DKK (Nabo Farm Nordvest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.544' DKK (Nabo Farm ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sebastian' netværk er Jakob Heiberg.