Lars Terje Schive
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1985 (38 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | REVISOR LARS T SCHIVE (Ejer) |
Største overskud: | 3.787' DKK PRAGMATIC CONSULT A/S (Nu: Pragmatic Consult ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.892' DKK PRAGMATIC CONSULT A/S (Nu: Pragmatic Consult ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 3.233' DKK PRAGMATIC CONSULT A/S (Nu: Pragmatic Consult ApS) (2021) |
Største gæld: | 2.575' DKK PRAGMATIC CONSULT A/S (Nu: Pragmatic Consult ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos PRAGMATIC CONSULT A/S (Nu: Pragmatic Consult ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af REVISOR LARS T SCHIVE (15 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1985 i REVISOR LARS T SCHIVE som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lars Terje Schive der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Lars i 15 år 6 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor revisions- og bogføringsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PRAGMATIC PARTNER ApS
Ejerandel: 100% -
SCHIVE ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
PRAGMATIC PARTNER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2022 -
SCHIVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
PRAGMATIC PARTNER ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
PRAGMATIC PARTNER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
SCHIVE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.11.2016
Registreringsdato: 21.11.2016
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
19.06.2009 - 24.08.2016
Ejer
19.06.2009 - Stadig aktiv
Direktør
21.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.11.2008 - 20.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.02.2006 - 26.11.2008
Bestyrelsesmedlem
26.11.2008 - 14.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.12.2008 - 19.08.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor SCHIVE ApS fremviste et overskud på 23' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor SCHIVE ApS fremviste et underskud på 15' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 161' DKK (PRAGMATIC CONSULT A/S (Nu: Pragmatic Consult ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (SCHIVE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 622' DKK (PRAGMATIC CONSULT A/S (Nu: Pragmatic Consult ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3' DKK (PRAGMATIC PARTNER ApS).