Tage Christensen Beck
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 1985 (38 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANTABE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 10.973' DKK ERHVERVSPARK STOP 39 A/S (2014-15) |
Største underskud: | -8.410' DKK BECK AUTODELE A/S, SLAGELSE (Nu: ANTABE A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 63.121' DKK BECK AUTODELE A/S, SLAGELSE (Nu: ANTABE A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 42.233' DKK BECK AUTODELE A/S, SLAGELSE (Nu: ANTABE A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos VICH 3654 A/S (Nu: City Bowling Slagelse A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ANTABE A/S (38 år 11 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1985 i ANTABE A/S (tidligere BECK AUTODELE A/S, SLAGELSE) med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Direktør bestred Tage Christensen Beck i 37 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 1. september 2023.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022-23 kunne vise et overskud på 9.957' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ANTABE A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 50-66.65% -
TAGE BECK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Kartago Capital - Energihuset A/S
Via ANTABE A/S
Ejendomme (2)
Tidslinje (32)
-
BECK AUTODELE A/S, SLAGELSE (Nu: ANTABE A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
BECK AUTODELE A/S, SLAGELSE (Nu: ANTABE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
ERHVERVSPARK STOP 39 A/S
Fratrådt som direktørDato: 15.09.2022
Registreringsdato: 15.09.2022
Blå bog (fortsat)
Tage har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
26.09.1985 - 01.09.2023
Reel ejer
26.09.1985 - Stadig aktiv
Ejer
31.10.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
24.10.2002 - 20.02.2023
Direktør
24.10.2002 - 15.09.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør
11.05.1998 - 01.12.1999
Bestyrelsesmedlem
11.05.1998 - 17.05.2010
Direktør
01.08.2002 - 17.05.2010
Bestyrelsesmedlem
28.04.2015 - 25.05.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.08.2001 - 06.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Tage Christensen Beck er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ANTABE A/S (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 63.121' DKK. Igennem holdingselskabet ANTABE A/S har Tage derfor også ejerandele i Kartago Capital - Energihuset A/S (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Tage Christensen Beck, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor ERHVERVSPARK STOP 39 A/S kunne offentliggøre et overskud på 10.973' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor BECK AUTODELE A/S, SLAGELSE (Nu: ANTABE A/S) kunne offentliggøre et underskud på 8.410' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 687' DKK (VICH 3653 A/S (Nu: SSB HOLDING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.371' DKK (VICH 3653 A/S (Nu: SSB HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.104' DKK (VICH 3654 A/S (Nu: City Bowling Slagelse A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Tage' netværk er Anke Beck.