Hans Henri Rudolf Iuel
Karrieren startede hos: | KØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGAT (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.456' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A. (2022-23) |
Største underskud: | -5.568' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A. (2016-17) |
Største egenkapital: | 11.032' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A. (2014-15) |
Største gæld: | 48.586' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A. (2020-21) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A. (2016-17) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for mange år siden hos KØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGAT i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Hans Henri Rudolf Iuel nu besiddet i 53 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 161' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lundsgaard Gods
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
KØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGAT
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.1970 -
SKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.08.2016 -
SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.10.2022
Ejendomme (15)
Tidslinje (12)
-
SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2022
Registreringsdato: 25.10.2022 -
SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A. (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.10.2022
Registreringsdato: 24.10.2022 -
DE DANSKE SKOVDYRKERFORENINGER F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.10.2018
Registreringsdato: 23.10.2018
Blå bog (fortsat)
Hans har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 53 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
23.11.1970 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2013 - 14.11.2016
Bestyrelsesmedlem
15.11.2016 - 24.10.2022
Bestyrelsesmedlem
25.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.11.2016 - 23.10.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Henri Rudolf Iuel har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 2.456' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A. der præsenterede et underskud på 5.568' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 53 år 10 måneder fra 1970 til i dag hos KØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGAT.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Hans Christian Eberhard Groth Teisen.