Stig Helmer Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SHJ Transport v/Stig Helmer Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 341' DKK SHJ TRANSPORT ApS (2015) |
Største underskud: | -473' DKK SHJ TRANSPORT ApS (2016) |
Største egenkapital: | 750' DKK SHJ TRANSPORT ApS (2015) |
Største gæld: | 1.090' DKK SHJ TRANSPORT ApS (2015) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos SHJ TRANSPORT ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af SHJ TRANSPORT ApS (17 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1998 i SHJ Transport v/Stig Helmer Jensen (tidligere Shj Transport v/Stig Helmer Jensen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Stig Helmer Jensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Stig i 8 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen vognmandsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SHJ TRANSPORT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
SHJ TRANSPORT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
BRAVO MEDIA ApS (Nu: Bravo Marketing ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.06.2015
Registreringsdato: 10.06.2015 -
BRAVO MEDIA ApS (Nu: Bravo Marketing ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 18.09.2014
Registreringsdato: 18.09.2014 -
HELMER & WALLIN DISTRIBUTION ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2014
Registreringsdato: 31.03.2014
Blå bog (fortsat)
Stig har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.09.2014 - 10.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.12.2010 - 31.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1998 - 30.06.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor SHJ TRANSPORT ApS kunne fremvise et overskud på 341' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor SHJ TRANSPORT ApS kunne fremvise et underskud på 473' DKK.