Helmar Rytter Thonsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 19. dec. 1983 (40 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER HELMAR RYTTER THONSGAARD (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER HELMAR RYTTER THONSGAARD (40 år 9 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1983 i GÅRDEJER HELMAR RYTTER THONSGAARD som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Helmar Rytter Thonsgaard og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Helmar nu besiddet i 40 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GÅRDEJER HELMAR RYTTER THONSGAARD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
NORS VANDVÆRK A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.02.2015
Tidslinje (4)
-
NORS VANDVÆRK A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2015
Registreringsdato: 26.02.2015 -
NORS VANDVÆRK A.M.B.A. (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2015
Registreringsdato: 25.02.2015 -
NORS VANDVÆRK A.M.B.A. (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2014
Registreringsdato: 27.02.2014
Blå bog (fortsat)
Helmar har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
19.12.1983 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.02.2014 - 25.02.2015
Bestyrelsesmedlem
26.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Helmar har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 7 måneder fra 2015 til i dag hos NORS VANDVÆRK A.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Helmar' netværk er Claus Ulrich Poulsen.