Carl Martin Kåre Christensen
Karrieren startede hos: | Dallund Fonden (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.603' DKK REKREATIONSHJEMMET DALLUND SLOT (Nu: Dallund Fonden) (2016) |
Største underskud: | -3.663' DKK REKREATIONSHJEMMET DALLUND SLOT (Nu: Dallund Fonden) (2015) |
Største egenkapital: | 8.203' DKK REKREATIONSHJEMMET DALLUND SLOT (Nu: Dallund Fonden) (2014) |
Største gæld: | 1.732' DKK REKREATIONSHJEMMET DALLUND SLOT (Nu: Dallund Fonden) (2015) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos REKREATIONSHJEMMET DALLUND SLOT (Nu: Dallund Fonden) (2016) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for mange år siden hos Dallund Fonden (tidligere REKREATIONSHJEMMET DALLUND SLOT) i hvervet som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle har Carl Martin Kåre Christensen nu besiddet i 59 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor hospitaler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2017 viste et underskud på 305' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
FONDEN DALLUND SLOT (Nu: Dallund Fonden)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.07.2018
Registreringsdato: 25.07.2018 -
FONDEN DALLUND SLOT (Nu: Dallund Fonden)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2017
Registreringsdato: 16.11.2017 -
FONDEN DALLUND SLOT (Nu: Dallund Fonden)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2016
Registreringsdato: 25.04.2016
Blå bog (fortsat)
Carl har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 59 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.06.2018 - 31.12.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.06.1965 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.1965 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.04.2007 - 25.04.2016
Bestyrelsesmedlem
16.11.2017 - 25.07.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
11.03.1969 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Carl Martin Kåre Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos REKREATIONSHJEMMET DALLUND SLOT (Nu: Dallund Fonden) der præsenterede et overskud på 1.603' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos REKREATIONSHJEMMET DALLUND SLOT (Nu: Dallund Fonden) der præsenterede et underskud på 3.663' DKK.
Carl har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år fra 2007 til 2016 hos Dallund Fonden.
En af de forbindelser som går igen i Carl' netværk er Bjarne Laursen Vibæk.