Kasper Rørby Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1994 (30 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | LUKA TRANSPORT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LUKA TRANSPORT A/S (2 år 7 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1994 hos LUKA TRANSPORT A/S (tidligere SCSK 3078 A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Kasper Rørby Nielsen i 2 år 7 måneder, inden stoppet den 5. februar 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 5. februar 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KRN service og transport
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
KRN service og transport (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
KNARPS TRANSPORT ApS (Nu: SILKE-INVEST ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2001
Registreringsdato: 30.03.2001 -
KNARPS TRANSPORT ApS (Nu: SILKE-INVEST ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2001
Registreringsdato: 09.03.2001
Blå bog (fortsat)
Kasper har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
12.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.03.2001 - 30.03.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.06.1998 - 05.10.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1994 - 05.02.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Kasper har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 7 måneder fra 1994 til 1997 hos LUKA TRANSPORT A/S.