Michael Kvistgaard Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 23. feb. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | TREE TELECOM TRADING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.082' DKK M3 AUTO ApS (Nu: Auto Engros ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -1.011' DKK MILAR INVEST IVS (Nu: M3 EJENDOMME STRUER ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 2.249' DKK M3 Auto Leasing ApS (2023) |
Største gæld: | 3.436' DKK M3 Auto Leasing ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos M3 Auto Leasing ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af M3 AUTO LEASING (9 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2001 ved TREE TELECOM TRADING ApS (tidligere TREE TRADING ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Michael Kvistgaard Laursen i 3 måneder, før stoppet den 12. juni 2001.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med elektriske husholdningsartikler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 7. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
M3 AUTO LEASING
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ALBA Holding Struer ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
M3 EJENDOMME STRUER ApS
Via ALBA Holding Struer ApS -
M3 Auto Leasing ApS
Via ALBA Holding Struer ApS
Direktørposter (3)
-
M3 EJENDOMME STRUER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2016 -
M3 Auto Leasing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2022 -
ALBA Holding Struer ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2024
Tidslinje (23)
-
MILAR INVEST IVS (Nu: M3 EJENDOMME STRUER ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
M3 Auto Leasing ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
ALBA Holding Struer ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
26.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
29.06.2022 - 27.06.2024
Direktør og Reel ejer
29.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.12.2016 - 27.06.2024
Reel ejer og Direktør
28.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
08.03.2013 - 10.09.2018
Ejerandel: 100%
Michael Kvistgaard Laursen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ALBA Holding Struer ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet ALBA Holding Struer ApS har Michael derfor også andele i M3 EJENDOMME STRUER ApS (100%) og M3 Auto Leasing ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Michael Kvistgaard Laursen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor M3 AUTO ApS (Nu: Auto Engros ApS) kunne fremvise et overskud på 2.082' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor MILAR INVEST IVS (Nu: M3 EJENDOMME STRUER ApS) kunne fremvise et underskud på 1.011' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 128' DKK (M3 Auto Leasing ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.249' DKK (M3 Auto Leasing ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 183' DKK (MILAR INVEST IVS (Nu: M3 EJENDOMME STRUER ApS)).