Torben Egholm Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 11. aug. 1997 (27 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | XPRESSEN I/S V/TORBEN EGHOLM JØRGENSEN OG MAX JØRGENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 5.443' DKK TEJ HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -1.624' DKK RØDEKRO KURÉR A/S (2023) |
Største egenkapital: | 34.514' DKK TEJ HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 19.719' DKK XPRESSEN ApS (2016) |
Flest årsværk: | 53 årsværk hos RØDEKRO KURÉR A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af XPRESSEN ApS (24 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1997 hos XPRESSEN I/S V/TORBEN EGHOLM JØRGENSEN OG MAX JØRGENSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Torben Egholm Jørgensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Torben i 2 år 10 måneder, før stoppet d. 30. juni 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen kurertjeneste og udbringning af dagblade. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Torben Egholm Jørgensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Dansk Lagerarbejde ApS
Ejerandel: 100% -
TEJ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Seb & Seb Holding ApS
Via TEJ HOLDING ApS -
TEJ Holding Herning ApS
Via Seb & Seb Holding ApS -
XPRESSEN ApS
Via TEJ Holding Herning ApS -
RØDEKRO KURÉR A/S
Via TEJ Holding Herning ApS -
TEJ INVEST ApS
Via TEJ Holding Herning ApS
Direktørposter (7)
-
RØDEKRO KURÉR A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2023 -
TEJ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2001 -
TEJ INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2006 -
TEJ Holding Herning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2019 -
Dansk Lagerarbejde ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2020 -
XPRESSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2000 -
Seb & Seb Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
RØDEKRO KURÉR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (25)
-
RØDEKRO KURÉR A/S
Tilknyttet som direktørDato: 08.09.2023
Registreringsdato: 08.09.2023 -
RØDEKRO KURÉR A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.09.2023
Registreringsdato: 08.09.2023 -
RØDEKRO KURÉR A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2023
Registreringsdato: 07.09.2023
Blå bog (fortsat)
Torben har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
24.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
27.06.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2022 - 07.09.2023
Reel ejer
21.12.2022 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80,2% -
Stifter og Ejer
04.12.2019 - 06.12.2019
Direktør
04.12.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1%
Torben Egholm Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TEJ HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 27.137' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne TEJ Holding Herning ApS (80,2%) samt Seb & Seb Holding ApS (1%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Torben Egholm Jørgensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor TEJ HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 5.443' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor RØDEKRO KURÉR A/S kunne fremvise et underskud på 1.624' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.322' DKK (Scan Board A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.624' DKK (RØDEKRO KURÉR A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.137' DKK (TEJ HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 18' DKK (RØDEKRO KURÉR A/S).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Sille Egholm Buchholtz.