Per Henrik Brask
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1996 (28 år) |
Karrieren startede hos: | KORREKTURBUREAUET V/PER HENRIK BRASK (Ejer) |
Største overskud: | 64.711' DKK POST DANMARK LEASING A/S (Nu: POST FLEET MANAGEMENT A/S) (2014) |
Største underskud: | -4.154' DKK POST DANMARK LEASING A/S (Nu: POST FLEET MANAGEMENT A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 133.098' DKK POST DANMARK LEASING A/S (Nu: POST FLEET MANAGEMENT A/S) (2014) |
Største gæld: | 319.053' DKK POST DANMARK LEASING A/S (Nu: POST FLEET MANAGEMENT A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Totem Search & Selection ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af VERDENS VILDESTE VAREHUS ApS (24 år 10 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1996 i KORREKTURBUREAUET V/PER HENRIK BRASK som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Per Henrik Brask der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Per i 11 år 1 måned, inden stoppet d. 31. oktober 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor anden kontorservice. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. oktober 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VERDENS VILDESTE VAREHUS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
V3.DK ApS
Via VERDENS VILDESTE VAREHUS ApS -
DANMARKSRINGEN ApS
Via VERDENS VILDESTE VAREHUS ApS
Direktørposter (2)
-
V3.DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.04.2001 -
VERDENS VILDESTE VAREHUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.1999
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Totem Search & Selection ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.02.2020
Registreringsdato: 14.02.2020 -
Totem Search & Selection ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2018
Registreringsdato: 01.12.2018 -
POST DANMARK LEASING A/S (Nu: POST FLEET MANAGEMENT A/S)
Fratrådt som direktørDato: 10.09.2013
Registreringsdato: 10.09.2013
Blå bog (fortsat)
Per har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.12.1999 - Stadig aktiv
Direktør
17.04.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.11.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.08.2014 - 31.05.2020
Reel ejer
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.12.2018 - 14.02.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2007 - 10.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Henrik Brask er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VERDENS VILDESTE VAREHUS ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.115' DKK. Igennem sit holdingselskab VERDENS VILDESTE VAREHUS ApS har Per dermed også ejerandele i V3.DK ApS (100%) & DANMARKSRINGEN ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Per Henrik Brask, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor V3.DK ApS UNDER STIFTELSE (Nu: V3.DK ApS) fremviste et overskud på 520' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Totem Search & Selection ApS fremviste et underskud på 240' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.761' DKK (POST DANMARK LEASING A/S (Nu: POST FLEET MANAGEMENT A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10' DKK (DANMARKSRINGEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 48.924' DKK (POST DANMARK LEASING A/S (Nu: POST FLEET MANAGEMENT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1' DKK (DANMARKSRINGEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Preben Damm Christiansen.