Frank Hansen Donslund
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1982 (41 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ELEKTRO PARTNER/SERVICE-PARTNER V/FRANK DONSLUND (Ejer) |
Største overskud: | 9.458' DKK DONSLUND HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 51.254' DKK DONSLUND HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 24.128' DKK ELEKTRO PARTNER ApS (2020) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos ELEKTRO PARTNER ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ELEKTRO PARTNER ApS (22 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1982 i ELEKTRO PARTNER/SERVICE-PARTNER V/FRANK DONSLUND i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Frank Hansen Donslund der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Frank i 19 år 11 måneder, inden stoppet d. 30. september 2002.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DONSLUND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ELEKTRO PARTNER ApS
Via DONSLUND HOLDING ApS -
Diagline ApS
Via DONSLUND HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
DONSLUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2003 -
ELEKTRO PARTNER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
NOWAS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
NOWAS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2020
Registreringsdato: 01.06.2020 -
DONSLUND HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.04.2003
Registreringsdato: 24.04.2003 -
ELEKTRO PARTNER ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.03.2003
Registreringsdato: 25.03.2003
Blå bog (fortsat)
Frank har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Reel ejer
25.03.2003 - Stadig aktiv
Ejer
24.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.04.2002 - 25.03.2003
Direktør og Reel ejer
24.04.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.1982 - 30.09.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Frank Hansen Donslund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DONSLUND HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 51.254' DKK. Gennem sit holdingselskab DONSLUND HOLDING ApS har Frank dermed også andele i ELEKTRO PARTNER ApS (100%) & Diagline ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Frank Hansen Donslund, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor DONSLUND HOLDING ApS landede et overskud på 9.458' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.287' DKK (DONSLUND HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 51.254' DKK (DONSLUND HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.026' DKK (NOWAS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Allan Frank Donslund.