Niels de Wolff
Karrieren startede hos: | L.K. AF 1. MAJ 2013 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 104.628' DKK ONP XI ApS (Nu: INDUSTRIBO BYG A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -13.692' DKK JYDSK KALKSANDSTENSFABRIK A/S (Nu: XELLA DANMARK A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 135.006' DKK ONP XI ApS (Nu: INDUSTRIBO BYG A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 193.737' DKK ONP XI ApS (Nu: INDUSTRIBO BYG A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 205 årsværk hos NATIONAL ELEKTRO (DANMARK) A/S (Nu: AIBEL DENMARK A/S) (2014) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Niels de Wolff. Første gang Niels var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 1955 i L.K. AF 1. MAJ 2013 ApS (tidligere ASX 10.369 A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Niels de Wolff i 42 år 1 måned, inden stoppet d. 13. maj 1997.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. november 2017.
Tidslinje (90)
-
UDL EJENDOM JERNBANEGADE 29 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Advokatfirmaet Niels De Wolff (Nu: de Wolff, Staff Counsellor IHL) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 26.10.2018
Registreringsdato: 26.10.2018 -
NDW ADVOKATANPARTSSELSKAB (Nu: NdW Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2015
Registreringsdato: 25.08.2015
Blå bog (fortsat)
Niels har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har i alt varet 69 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.1996 - 20.08.2024
Reel ejer
01.01.1997 - 20.08.2024
Ejerandel: 16% -
Stifter og Ejer
01.06.2015 - 26.10.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.05.2006 - 25.08.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.12.2009 - 07.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.09.2005 - 21.01.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 39 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 49 år 2 måneder fra 1960 til 2010 hos DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND CLEMENSGADE.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 65.358' DKK (TECHEM A/S (Nu: TECHEM DANMARK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.366' DKK (ERWIN ANDERSEN INVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 131.279' DKK (TECHEM A/S (Nu: TECHEM DANMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.449' DKK (ADVOKATERNE SANKT KNUDS TORV P/S).