Steen Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 23. feb. 1987 (37 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KONTOR PARTNEREN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.434' DKK E. H. RASMUSSEN INVEST ApS (2020) |
Største underskud: | -8.402' DKK BO-GLAS A/S (Nu: BG Brønderslev Invest A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 19.401' DKK BO-GLAS A/S (Nu: BG Brønderslev Invest A/S) (2014) |
Største gæld: | 34.502' DKK BO-GLAS A/S (Nu: BG Brønderslev Invest A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af New Way Consulting (28 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1987 hos KONTOR PARTNEREN ApS (tidligere P.P.H.S.G. 99 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Steen Rasmussen i 7 år 9 måneder, før stoppet d. 8. december 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 8. december 1994.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
New Way Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DanSolar Energi ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Forevergy ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
DanSolar International ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
DanSolar Energi ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2018 -
Forevergy ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2017 -
DanSolar International ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
DanSolar Energi ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.01.2022
Tidslinje (42)
-
DanSolar International ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
DanSolar Energi ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2022
Registreringsdato: 15.01.2022 -
DanSolar Energi ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2022
Registreringsdato: 14.01.2022
Blå bog (fortsat)
Steen har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
17.09.2021 - 01.03.2023
Direktør og Ejer
17.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2018 - 14.01.2022
Direktør og Ejer
17.08.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
02.10.2017 - 05.01.2022
Ejerandel: 15-19.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor E. H. RASMUSSEN INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.434' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor DanSolar Energi ApS kunne offentliggøre et underskud på 623' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.412' DKK (DanSolar International ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.385' DKK (AKTIVITETSCENTRET SKAGEN STRAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.027' DKK (BO-GLAS A/S (Nu: BG Brønderslev Invest A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -67' DKK (Forevergy IVS (Nu: Forevergy ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Wieger Wagenaar.