Torben Vølkers
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FIRMA TORBEN VØLKERS (Ejer) |
Største overskud: | 3.187' DKK LAUSEN & NIELSEN MASKINFABRIK ApS (2020) |
Største underskud: | -4.645' DKK LN-UNOCO ApS (Nu: LN-UNOCO A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 28.437' DKK LAUSEN & NIELSEN MASKINFABRIK ApS (2023) |
Største gæld: | 27.589' DKK LN-UNOCO ApS (Nu: LN-UNOCO A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos LN-UNOCO ApS (Nu: LN-UNOCO A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af LAUSEN & NIELSEN MASKINFABRIK ApS (27 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1987 i FIRMA TORBEN VØLKERS med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Torben Vølkers der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Torben i 21 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2008.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LAUSEN & NIELSEN MASKINFABRIK ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LN-Unoco Management Holding ApS
Via LAUSEN & NIELSEN MASKINFABRIK ApS -
LN-UNOCO A/S
Via LN-Unoco Management Holding ApS
Direktørposter (1)
-
LAUSEN & NIELSEN MASKINFABRIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.1997
Bestyrelsesposter (2)
-
LN-UNOCO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.02.2016 -
LN-Unoco Management Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2015
Tidslinje (18)
-
LN-UNOCO ApS (Nu: LN-UNOCO A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2019
Registreringsdato: 01.11.2019 -
LN-UNOCO A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2016
Registreringsdato: 23.02.2016 -
LN-UNOCO ApS (Nu: LN-UNOCO A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2015
Registreringsdato: 01.09.2015
Blå bog (fortsat)
Torben har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter og Direktør
20.05.1997 - Stadig aktiv
Ejer
07.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.10.2011 - 03.04.2013
Direktør
10.04.2015 - 31.08.2015
Direktør
01.09.2015 - 01.11.2019
Reel ejer
01.09.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Direktør
19.10.2006 - 02.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1987 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Torben Vølkers er desuden indehaver af holdingselskabet LN-Unoco Management Holding ApS (33% ejerskab). Gennem holdingselskabet LN-Unoco Management Holding ApS ejes der også andele i LN-UNOCO A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Torben Vølkers, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor LAUSEN & NIELSEN MASKINFABRIK ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.187' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor LN-UNOCO ApS (Nu: LN-UNOCO A/S) kunne offentliggøre et underskud på 3.882' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.137' DKK (LAUSEN & NIELSEN MASKINFABRIK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 26' DKK (LN-Unoco Management Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.437' DKK (LAUSEN & NIELSEN MASKINFABRIK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.367' DKK (LN-Unoco Management Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Johnni Thune Vølkers.