Søren Møller Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Udlejer Søren Møller Olsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.992' DKK Møller Invest Holding ApS (2021) |
Største underskud: | -233' DKK SM Totalentreprise ApS (2017) |
Største egenkapital: | 6.954' DKK Møller Invest Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 8.531' DKK SØREN MØLLER EJENDOMME ApS (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SØREN MØLLER HOLDING AALBORG ApS (Nu: SKIPPERENS BLOMSTER AALBORG ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejer Søren Møller Olsen (27 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1987 hos Udlejer Søren Møller Olsen (tidligere MØLLERS GULVE V/SØREN MØLLER OLSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Søren Møller Olsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Søren i 27 år 7 måneder, inden stoppet den 6. august 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. august 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Møller Invest Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SKIPPERENS BLOMSTER AALBORG ApS
Via Møller Invest Holding ApS -
SØREN MØLLER EJENDOMME ApS
Via Møller Invest Holding ApS -
SM Totalentreprise ApS
Via Møller Invest Holding ApS
Direktørposter (4)
-
SM Totalentreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2017 -
Møller Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2016 -
SØREN MØLLER EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2006 -
SKIPPERENS BLOMSTER AALBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2006
Ejendomme (6)
Tidslinje (29)
-
SM Totalentreprise ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.05.2017
Registreringsdato: 08.05.2017 -
SØREN MØLLER HOLDING AALBORG ApS (Nu: SKIPPERENS BLOMSTER AALBORG ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.03.2016
Registreringsdato: 03.03.2016 -
Møller Invest Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.01.2016
Registreringsdato: 22.01.2016
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
08.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.09.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.09.2006 - 03.03.2016
Direktør
13.09.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2016 - 21.01.2016
Ejer og Direktør
22.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1987 - 06.08.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Søren Møller Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Møller Invest Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.954' DKK. Gennem sit holdingselskab Møller Invest Holding ApS har Søren dermed også andele i SKIPPERENS BLOMSTER AALBORG ApS (100%), SØREN MØLLER EJENDOMME ApS (100%) samt SM Totalentreprise ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Søren Møller Olsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Møller Invest Holding ApS landede et overskud på 1.992' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor SM Totalentreprise ApS landede et underskud på 233' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 567' DKK (Møller Invest Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 80' DKK (SØREN MØLLER HOLDING AALBORG ApS (Nu: SKIPPERENS BLOMSTER AALBORG ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.954' DKK (Møller Invest Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -75' DKK (SM Totalentreprise ApS).