Michael Birger Dybkjær Arrebo Skjoldø
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1976 (48 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKJOLDØ DESIGN V/MICHAEL SKJOLDØ (Ejer) |
Største overskud: | 509' DKK CITYBO A/S (2015) |
Største underskud: | -254' DKK SKJOLDØ & LYNBECH ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 3.072' DKK CITYBO A/S (2015) |
Største gæld: | 1.531' DKK CITYBO A/S (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SKJOLDØ & LYNBECH ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SKJOLDØ & LYNBECH ApS (33 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved SKJOLDØ DESIGN V/MICHAEL SKJOLDØ som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Michael Birger Dybkjær Arrebo Skjoldø der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Michael i 26 år 5 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen vikarbureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SKJOLDØ & LYNBECH ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
SKJOLDØ & LYNBECH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2000
Repræsentant (1)
-
A/B Ladegården
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.05.2024
Tidslinje (11)
-
A/B Ladegården
Tilknyttet som repræsentantDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
CITYBO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2023
Registreringsdato: 05.09.2023 -
SKJOLDØ & LYNBECH ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2014
Registreringsdato: 28.02.2014
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
06.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2007 - 05.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
26.06.1991 - 28.02.2014
Reel ejer
26.06.1991 - Stadig aktiv
Ejer
17.09.1996 - Stadig aktiv
Direktør
24.02.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2004 - 12.01.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1976 - 30.06.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor SKJOLDØ & LYNBECH ApS fremviste et overskud på 88' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor SKJOLDØ & LYNBECH ApS fremviste et underskud på 254' DKK.