Birgitte Bergerling
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 1996 (27 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | KLINISK TANDTEKNIKER BIRGITTE BERGERLING (Ejer) |
Største overskud: | 2.074' DKK BB 69 HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -339' DKK Tandprotetikeren, Odense M ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 6.754' DKK BB 69 HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 2.758' DKK Tandprotetikeren, Odense M ApS (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Tandprotetikeren, Odense M ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af TANDPROTETIKEREN ODENSE C ApS (20 år 3 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1996 i KLINISK TANDTEKNIKER BIRGITTE BERGERLING som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Birgitte Bergerling der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Birgitte i 7 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. juli 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor praktiserende kliniske tandteknikere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. juli 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BB 69 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
TANDPROTETIKEREN ODENSE C ApS
Via BB 69 HOLDING ApS -
TANDPROTETIKEREN SVENDBORG ApS
Via BB 69 HOLDING ApS -
Tandprotetikeren, Odense M ApS
Via BB 69 HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
BB 69 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2008 -
TANDPROTETIKEREN ODENSE C ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2004 -
TANDPROTETIKEREN SVENDBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2008 -
Tandprotetikeren, Odense M ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
TANDPROTETIKEREN SVENDBORG ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.11.2020
Registreringsdato: 04.11.2020 -
TANDPROTETIKEREN SVENDBORG ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.04.2018
Registreringsdato: 06.04.2018 -
Tandprotetikeren, Odense M ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.11.2017
Registreringsdato: 06.11.2017
Blå bog (fortsat)
Birgitte har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
18.06.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.12.2008 - 15.12.2008
Direktør
09.12.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.12.2008 - 10.04.2023
Bestyrelsesmedlem
06.04.2018 - 04.11.2020
Reel ejer
11.04.2023 - 18.04.2024
Reel ejer
19.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter og Ejer
30.09.1996 - 31.07.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Birgitte Bergerling er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BB 69 HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.234' DKK. Igennem sit holdingselskab BB 69 HOLDING ApS har Birgitte dermed også ejerandele i TANDPROTETIKEREN ODENSE C ApS (100%), TANDPROTETIKEREN SVENDBORG ApS (33.34-49.99%) & Tandprotetikeren, Odense M ApS (66.66-89.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Birgitte Bergerling, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor BB 69 HOLDING ApS fremviste et overskud på 2.074' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Tandprotetikeren, Odense M ApS fremviste et underskud på 339' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.074' DKK (BB 69 HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.234' DKK (BB 69 HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.278' DKK (TANDPROTETIKEREN, ODENSE C - SVENDBORG ApS (Nu: TANDPROTETIKEREN ODENSE C ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Birgitte' netværk er Øzlem Barlas.