Nils Frans Tobias Klang
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Klang DataCom v/Tobias Klang (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Klang DataCom v/Tobias Klang (27 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1997 ved Klang DataCom v/Tobias Klang (tidligere Thobina Communication v/Tobias Klang) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Nils Frans Tobias Klang og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Nils nu bestreddet i 27 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen detailhandel med computere, ydre enheder og software.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Klang DataCom v/Tobias Klang
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
KLANG ApS (Nu: MALERMESTERGRUPPEN AF 1983 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.08.2008
Registreringsdato: 14.08.2008 -
KLANG ApS (Nu: MALERMESTERGRUPPEN AF 1983 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 09.03.2008
Registreringsdato: 09.03.2008 -
Thobina Communication v/Tobias Klang (Nu: Klang DataCom v/Tobias Klang) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.1997
Registreringsdato: 01.03.1997
Blå bog (fortsat)
Nils har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
09.03.2008 - 14.08.2008
Ejerandel: Intet ejerskab