John Anthony Sean Bartley
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JYDSK BALLET CO V/S & I BARTLEY (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af JYDSK BALLET CO V/S & I BARTLEY (27 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren startede i 1987 hos JYDSK BALLET CO V/S & I BARTLEY i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Iben Hutzelsider at John Anthony Sean Bartley stiftede JYDSK BALLET CO V/S & I BARTLEY den dag i januar 1987. Titlen som Ejer og Stifter bestred John i 27 år 1 måned, før stoppet d. 20. februar 2014.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. februar 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jysk Ballet Akademi v/John Anthony Sean Bartley
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
JYDSK BALLET CO V/S & I BARTLEY (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.02.2014
Registreringsdato: 20.02.2014 -
Jysk Ballet Akademi v/John Anthony Sean Bartley (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2006
Registreringsdato: 01.06.2006 -
JYSK BALLET AKADEMI V/SEAN OG IBEN BARTLEY (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2006
Registreringsdato: 31.05.2006
Blå bog (fortsat)
John har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1987 - 20.02.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.1994 - 31.05.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager