Jens Frederik Holdorf
Erhvervsaktiv siden: | 18. maj 1998 (26 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KLOKKERHOLM SMEDJE OG VVS V/JENS FREDERIK HOLDORF (Ejer) |
Største overskud: | 1.747' DKK IT SKROTTEN ApS (2019) |
Største underskud: | -523' DKK KLOKKERHOLM SMEDJE & VVS A/S (2018) |
Største egenkapital: | 3.411' DKK JSJF Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 2.221' DKK KLOKKERHOLM SMEDJE & VVS A/S (2014) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos IT SKROTTEN ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af KLOKKERHOLM SMEDJE OG VVS V/JENS FREDERIK HOLDORF (26 år 4 måneder) |
Det hele startede i 1998 ved KLOKKERHOLM SMEDJE OG VVS V/JENS FREDERIK HOLDORF i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jens Frederik Holdorf og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Jens nu bestreddet i 26 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KLOKKERHOLM SMEDJE OG VVS V/JENS FREDERIK HOLDORF
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JSJF Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
IT SKROTTEN ApS
Via JSJF Holding ApS -
KLOKKERHOLM SMEDJE & VVS A/S
Via JSJF Holding ApS
Direktørposter (3)
-
KLOKKERHOLM SMEDJE & VVS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2007 -
IT SKROTTEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2018 -
JSJF Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
KLOKKERHOLM SMEDJE & VVS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.02.2007
Tidslinje (18)
-
Bad og Idé ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2019
Registreringsdato: 29.01.2019 -
IT SKROTTEN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.03.2018
Registreringsdato: 13.03.2018 -
KLOKKERHOLM SMEDJE & VVS A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.03.2018
Registreringsdato: 13.03.2018
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
13.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.05.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.05.2015 - 29.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
10.01.2018 - 13.03.2018
Direktør
10.01.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
17.02.2007 - 13.03.2018
Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.02.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jens Frederik Holdorf er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JSJF Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.175' DKK. Gennem holdingselskabet JSJF Holding ApS har Jens derfor også andele i IT SKROTTEN ApS (100%) og KLOKKERHOLM SMEDJE & VVS A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Jens Frederik Holdorf, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor IT SKROTTEN ApS kunne fremvise et overskud på 1.747' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor KLOKKERHOLM SMEDJE & VVS A/S kunne fremvise et underskud på 523' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 290' DKK (IT SKROTTEN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 488' DKK (KLOKKERHOLM SMEDJE & VVS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.175' DKK (JSJF Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 276' DKK (IT SKROTTEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jonny Engelbrecht.