Hans Jørgen Kobbelgård Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1991 (33 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hans Jørgen Kobbelgård Hansen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hans Jørgen Kobbelgård Hansen (33 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1991 hos Hans Jørgen Kobbelgård Hansen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Hans Jørgen Kobbelgård Hansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Hans nu besiddet i 33 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen produktion af slagtesvin.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Hans Jørgen Kobbelgård Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
HL Agro I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (5)
Tidslinje (8)
-
HBL Markbrug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2022
Registreringsdato: 20.12.2022 -
HL Agro I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018 -
Hans Jørgen K. Hansen Interessentskabet (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013
Blå bog (fortsat)
Hans har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter og Ejer
01.05.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - 20.12.2022
Ejerandel: 44% -
Stifter og Ejer
01.07.2013 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Barbara Kulinski.