Svend Erik Nielsen
Karrieren startede hos: | UNIPLUMO AKTIESELSKAB (Direktør) |
Største overskud: | 5.177' DKK Gartneriet Svend Erik Nielsen ApS (2021) |
Største underskud: | -669' DKK Gartneriet Svend Erik Nielsen ApS (2022) |
Største egenkapital: | 21.975' DKK Svend i Nårup Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 5.689' DKK Gartneriet Svend Erik Nielsen ApS (2020) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos Gartneriet Svend Erik Nielsen ApS (2022) |
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu mange år siden hos UNIPLUMO AKTIESELSKAB med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Svend Erik Nielsen i 44 år 5 måneder, før stoppet d. 12. juni 2007.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 12. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Svend i Nårup Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Gartneriet Svend Erik Nielsen ApS
Via Svend i Nårup Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Svend i Nårup Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2019 -
Gartneriet Svend Erik Nielsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
SVEND NIELSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
Gartneriet Svend Erik Nielsen ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.07.2019
Registreringsdato: 09.07.2019 -
Svend i Nårup Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.07.2019
Registreringsdato: 09.07.2019
Blå bog (fortsat)
Svend har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 61 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.1970 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
27.06.2019 - 09.07.2019
Direktør og Reel ejer
27.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
10.01.1963 - 12.06.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Svend Erik Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Svend i Nårup Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 21.249' DKK. Igennem holdingselskabet Svend i Nårup Holding ApS har Svend derfor også ejerandele i Gartneriet Svend Erik Nielsen ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Svend Erik Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Gartneriet Svend Erik Nielsen ApS kunne offentliggøre et overskud på 5.177' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Gartneriet Svend Erik Nielsen ApS kunne offentliggøre et underskud på 669' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 246' DKK (Gartneriet Svend Erik Nielsen ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.249' DKK (Svend i Nårup Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 19.549' DKK (Gartneriet Svend Erik Nielsen ApS).