Carl Arthur Lundø-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. maj 1992 (32 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lundø Consult v/Carl Arthur Lundø-Nielsen (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lundø Consult v/Carl Arthur Lundø-Nielsen (32 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1992 i Lundø Consult v/Carl Arthur Lundø-Nielsen (tidligere Hr Carl Arthur Lundø-Nielsen) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Carl Arthur Lundø-Nielsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Carl nu besiddet i 32 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lundø Consult v/Carl Arthur Lundø-Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
FAMILIEPLEJENS BOSTEDER ApS (Nu: LADEGAARD THORSEN & LANGE ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2001
Registreringsdato: 01.11.2001 -
FAMILIEPLEJENS BOSTEDER ApS (Nu: LADEGAARD THORSEN & LANGE ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2001
Registreringsdato: 28.02.2001 -
Hr Carl Arthur Lundø-Nielsen (Nu: Lundø Consult v/Carl Arthur Lundø-Nielsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.05.1992
Registreringsdato: 04.05.1992
Blå bog (fortsat)
Carl har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
04.05.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
30.10.2017 - 31.12.2022
Reel ejer
30.10.2017 - 31.12.2022
Reel ejer
01.01.2023 - 05.12.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
19.09.2017 - 01.08.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
16.11.2017 - 28.06.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
16.11.2017 - 28.06.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse