Peter Lindholst
Karrieren startede hos: | BAADER Food Systems Denmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 47.673' DKK LINDHOLST & CO. A/S (Nu: BAADER Food Systems Denmark A/S) (2022) |
Største underskud: | -18.576' DKK MASH Makes ApS (Nu: MASH Makes A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 333.210' DKK LINDHOLST & CO. A/S (Nu: BAADER Food Systems Denmark A/S) (2022) |
Største gæld: | 315.170' DKK LINDHOLST & CO. A/S (Nu: BAADER Food Systems Denmark A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 319 årsværk hos LINDHOLST & CO. A/S (Nu: BAADER Food Systems Denmark A/S) (2017) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for nu flere år siden ved BAADER Food Systems Denmark A/S (tidligere LINDHOLST & CO. A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Lindholst i 47 år 9 måneder, før fratrædelsen den 27. maj 2009.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 42.314' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PL Consulting & Invest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
PL Consulting & Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (22)
-
MASH Makes ApS (Nu: MASH Makes A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2023
Registreringsdato: 17.05.2023 -
MASH Makes ApS (Nu: MASH Makes A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.12.2021
Registreringsdato: 27.12.2021 -
MASH Energy ApS (Nu: MASH Makes A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.12.2021
Registreringsdato: 26.12.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 62 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2021 - 26.12.2021
Bestyrelsesmedlem
27.12.2021 - 17.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
25.11.2020 - 31.03.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2016 - 30.04.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Lindholst har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved RANDERS RUSTFRI HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 900' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved MASH Makes ApS (Nu: MASH Makes A/S) der præsenterede et underskud på 18.576' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 47 år 9 måneder fra 1961 til 2009 hos BAADER Food Systems Denmark A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 42.314' DKK (LINDHOLST & CO. A/S (Nu: BAADER Food Systems Denmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18.576' DKK (MASH Makes ApS (Nu: MASH Makes A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 324.381' DKK (LINDHOLST & CO. A/S (Nu: BAADER Food Systems Denmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.127' DKK (PL Consulting & Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Bent Engelbrecht.