Claus Wedel Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | FITNESS KEY TØNDER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cwj cycling (5 år 3 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2001 i FITNESS KEY TØNDER ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Claus Wedel Johansen i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 1. maj 2004.
Virksomhedens branche var dengang indenfor fitnesscentre. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 4. november 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cwj cycling
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Cwj cycling (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2019
Registreringsdato: 15.06.2019 -
FITNESS KEY TØNDER ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2004
Registreringsdato: 01.05.2004 -
FITNESS KEY TØNDER ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2001
Registreringsdato: 27.09.2001
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2001 - 01.05.2004
Ejerandel: Intet ejerskab