Lars Kure Juul
Erhvervsaktiv siden: | 6. jul. 1979 (45 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FUJITSU A/S (Direktør) |
Største overskud: | 5.858' DKK A/S PSE NR. 5228 (Nu: Onitio Danmark A/S) (2021) |
Største underskud: | -59.818' DKK ICL DANMARK A/S (Nu: FUJITSU A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 127.235' DKK ICL DANMARK A/S (Nu: FUJITSU A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 364.352' DKK ICL DANMARK A/S (Nu: FUJITSU A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 221 årsværk hos ICL DANMARK A/S (Nu: FUJITSU A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BONTEC A/S (28 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for nu meget længe siden i FUJITSU A/S (tidligere A/S REGNECENTRALEN AF 1979) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Lars Kure Juul i 20 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 7. december 1999.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 59.818' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
BONTEC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.1996
Ejendomme (2)
Tidslinje (35)
-
CLEARSIGHT IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.12.2019
Registreringsdato: 03.12.2019 -
Motivational Landscape IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.11.2019
Registreringsdato: 25.11.2019 -
CLEARSIGHT IVS
Fratrådt som direktørDato: 08.04.2019
Registreringsdato: 08.04.2019
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
22.04.2014 - 03.12.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.05.2018 - 25.11.2019
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.04.2013 - 31.03.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.05.2007 - 10.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Kure Juul har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i BONTECH ApS (Nu: BONTEC A/S) der præsenterede et overskud på 1.951' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i BONTECH ApS (Nu: BONTEC A/S) der præsenterede et underskud på 1.004' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år 8 måneder fra 1996 til i dag hos BONTEC A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.241' DKK (A/S PSE NR. 5228 (Nu: Onitio Danmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.004' DKK (BONTECH ApS (Nu: BONTEC A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.851' DKK (A/S PSE NR. 5228 (Nu: Onitio Danmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 524' DKK (BONTECH ApS (Nu: BONTEC A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Rene Bondy.