Jørn Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. jan. 1988 (36 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND M.F.P. (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 68.297' DKK BILA MASKINSERVICE A/S (Nu: BILA A/S) (2017-18) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 170.914' DKK BILA MASKINSERVICE A/S (Nu: BILA A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 230.245' DKK BILA MASKINSERVICE A/S (Nu: BILA A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 319 årsværk hos BILA MASKINSERVICE A/S (Nu: BILA A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thy MC Service-JL Motorrenovering og Cylinderservice v/Jørn Larsen (27 år 4 måneder) |
Det begyndte den dag i 1988 hos DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND M.F.P. i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jørn Larsen i 10 år 2 måneder, inden stoppet den 24. marts 1998.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 21. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thy MC Service-JL Motorrenovering og Cylinderservice v/Jørn Larsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND M.F.P.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.1998
Registreringsdato: 24.03.1998 -
THISTED CYKELFORRETNING V/JØRN LARSEN (Nu: Thy MC Service-JL Motorrenovering og Cylinderservice v/Jørn Larsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.1997
Registreringsdato: 01.05.1997 -
BILA MASKINSERVICE A/S (Nu: BILA A/S)
Fratrådt som direktørDato: 17.12.1996
Registreringsdato: 17.12.1996
Blå bog (fortsat)
Jørn har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.01.1988 - 24.03.1998
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.04.1988 - 17.12.1996
Ejerandel: Intet ejerskab