Leon Kurt Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1991 (33 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HYLDEBORGS LANDBRUG V/SOLVEIG L GREEN OG LEON K RASMUSSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hyldeborgs Ejendomme v/ S Green og L Rasmussen (23 år) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1991 i HYLDEBORGS LANDBRUG V/SOLVEIG L GREEN OG LEON K RASMUSSEN i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Sol Linnea Green at Leon Kurt Rasmussen stiftede HYLDEBORGS LANDBRUG V/SOLVEIG L GREEN OG LEON K RASMUSSEN den dag i januar 1991. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Leon i 10 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen kornavl. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hyldeborgs Ejendomme v/ S Green og L Rasmussen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (14)
Tidslinje (5)
-
Hyldeskolen Solveig Green & Leon Rasmussen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
HYLDEBORGS LANDBRUG V/SOLVEIG L GREEN OG LEON K RASMUSSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2001
Registreringsdato: 31.12.2001 -
Hyldeborgs Ejendomme v/ S Green og L Rasmussen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2001
Registreringsdato: 01.10.2001
Blå bog (fortsat)
Leon har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1991 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Leon' netværk er Sol Linnea Green.