Kim Alsted
Erhvervsaktiv siden: | 19. jul. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALSTED CONSULT V/KIM ALSTED NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 789' DKK ALSTED CONSULT ApS (Nu: IT-Kompagniet Jylland ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -88' DKK LiLo Holding IVS (Nu: LiLo Holding ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.297' DKK ALSTED CONSULT ApS (Nu: IT-Kompagniet Jylland ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 789' DKK ALSTED CONSULT ApS (Nu: IT-Kompagniet Jylland ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af IT-Kompagniet Jylland ApS (18 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1999 ved ALSTED CONSULT V/KIM ALSTED NIELSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Kim Alsted der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Kim i 6 år 11 måneder, før stoppet den 30. juni 2006.
Virksomheden opererede indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LiLo Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
IT-Kompagniet Jylland ApS
Via LiLo Holding ApS
Direktørposter (2)
-
IT-Kompagniet Jylland ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2005 -
LiLo Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
LiLo Holding IVS (Nu: LiLo Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.05.2016
Registreringsdato: 25.05.2016 -
LiLo Holding IVS (Nu: LiLo Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 25.05.2016
Registreringsdato: 25.05.2016 -
ALSTED CONSULT ApS (Nu: IT-Kompagniet Jylland ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.05.2016
Registreringsdato: 24.05.2016
Blå bog (fortsat)
Kim har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
06.12.2005 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2015 - 24.05.2016
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.02.2006 - 12.11.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
19.07.1999 - 30.06.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor ALSTED CONSULT ApS (Nu: IT-Kompagniet Jylland ApS) kunne offentliggøre et overskud på 789' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor LiLo Holding IVS (Nu: LiLo Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 88' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Mikael Tarne.