Jan Larsen
Erhvervsaktiv: | 8. jun. 1998 - 30. jun. 2022 |
Karrieren startede hos: | GUNSLEV MASKINSTATION V/JAN LARSEN (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af GUNSLEV MASKINSTATION V/JAN LARSEN (26 år 3 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1998 i GUNSLEV MASKINSTATION V/JAN LARSEN med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Jan Larsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Jan nu bestreddet i 26 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen serviceydelser i forbindelse med planteavl.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GUNSLEV MASKINSTATION V/JAN LARSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Rådhus I/S /J Larsen & H Strange
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (6)
Tidslinje (4)
-
HJH markdrift I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
HJH markdrift I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2011
Registreringsdato: 01.01.2011 -
Rådhus I/S /J Larsen & H Strange (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2007
Registreringsdato: 01.12.2007
Blå bog (fortsat)
Jan har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
08.06.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 30.06.2022
Ejerandel: 33,34%
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Henrik Kello Strange.