Peter Michael Borchgrevink
Erhvervsaktiv: | 30. sep. 1983 - 5. aug. 2019 |
Karrieren startede hos: | RAWBULK CARRIERS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.597' DKK WS DRY ApS (Nu: Wonsild Dry ApS) (2022) |
Største underskud: | -3.753' DKK WS DRY ApS (Nu: Wonsild Dry ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 17.277' DKK WS DRY ApS (Nu: Wonsild Dry ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 11.716' DKK WS DRY ApS (Nu: Wonsild Dry ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos WS DRY ApS (Nu: Wonsild Dry ApS) (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af PORTSIDE MARINE ApS (36 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1983 i RAWBULK CARRIERS ApS (tidligere MARTI INTERNATIONAL SHIPPING & CHARTERING ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Peter Michael Borchgrevink i 9 år 9 måneder, inden stoppet d. 1. juli 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. maj 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PORTSIDE MARINE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MARGEM SHIPPING ApS
Via PORTSIDE MARINE ApS
Direktørposter (2)
-
MARGEM SHIPPING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.07.1992 -
PORTSIDE MARINE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.1988
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
PAKH I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 05.08.2019
Registreringsdato: 05.08.2019 -
WS DRY ApS (Nu: Wonsild Dry ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2006
Registreringsdato: 01.04.2006 -
WS DRY ApS (Nu: Wonsild Dry ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2005
Registreringsdato: 01.04.2005
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.03.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1997 - 05.08.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2005 - 01.04.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.08.1997 - 16.01.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1998 - 01.03.2002
Ejerandel: Intet ejerskab