Ole Kristen Overgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | OLE KRISTEN OVERGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 11.525' DKK OVERGAARD MULTI-SITE ApS (Nu: OVERGAARD GENETICS ApS) (2019) |
Største underskud: | -13.304' DKK OVERGAARD MULTI-SITE ApS (Nu: OVERGAARD GENETICS ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 16.333' DKK EGEBJERG AGRO ApS (2023) |
Største gæld: | 73.419' DKK OVERGAARD MULTI-SITE ApS (Nu: OVERGAARD GENETICS ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos OVERGAARD MULTI-SITE ApS (Nu: OVERGAARD GENETICS ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af OVERGAARD GENETICS ApS (16 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1997 i OLE KRISTEN OVERGAARD som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Ole Kristen Overgaard der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Ole i 13 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. december 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OLE OVERGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
LINNEBJERG ApS
Via OLE OVERGAARD HOLDING ApS -
HESTLUND ApS
Via OLE OVERGAARD HOLDING ApS -
OVERGAARD GENETICS ApS
Via HESTLUND ApS
Direktørposter (4)
-
OLE OVERGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2009 -
HESTLUND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2008 -
LINNEBJERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2008 -
OVERGAARD GENETICS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2008
Tidslinje (21)
-
V.O. HOLDING ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 04.04.2017
Registreringsdato: 04.04.2017 -
V.O. HOLDING ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.12.2015
Registreringsdato: 21.12.2015 -
EGEBJERG AGRO ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2015
Registreringsdato: 22.05.2015
Blå bog (fortsat)
Ole har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
05.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.06.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
26.06.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.11.2017 - 03.05.2019
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Ejer
21.12.2015 - 04.04.2017
Ejerandel: 25-33.33%
Ole Kristen Overgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OLE OVERGAARD HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.304' DKK. Igennem sit holdingselskab OLE OVERGAARD HOLDING ApS har Ole dermed også ejerandele i LINNEBJERG ApS (100%) & HESTLUND ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ole Kristen Overgaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor OVERGAARD MULTI-SITE ApS (Nu: OVERGAARD GENETICS ApS) fremviste et overskud på 11.525' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor OVERGAARD MULTI-SITE ApS (Nu: OVERGAARD GENETICS ApS) fremviste et underskud på 13.304' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.060' DKK (EGEBJERG AGRO ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.684' DKK (HESTLUND ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.333' DKK (EGEBJERG AGRO ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -23.836' DKK (OVERGAARD MULTI-SITE ApS (Nu: OVERGAARD GENETICS ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Per Overgaard.